Reports for Roland Bieri
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roland Bieri
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Bieri
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4795220, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hügli Ingenieurunternehmung AG, in Bern, CH-035.3.000.224-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2007, S. 3, Publ. 3998002).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschumi + Partner Treuhand AG, in Zollikofen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Bolligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Hans Peter, von Wohlen bei Bern, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ferenberg bei Stettlen (Bolligen), Mitglied mit Einzelunterschrift];
Rickli, Willi, von Thunstetten, in Aarwangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura (CH-035.9.003.690-9), in Bern, Revisionsstelle;
Bieri, Roland, von Schangnau, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buntschu, Bruno, von St. Silvester, in Münchenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögeli, Heinz, von Ostermundigen und Freimettigen, in Heimberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].
Publication number: 2945330, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PKE electronics (Schweiz) AG, in Dübendorf, CH-020.3.019.428-9, Vertrieb von elektrotechnischen, elektronischen und mechanischen Geräten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2005, S. 23, Publ. 2822776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stark, Robert, von Hohentannen und Teufen AR, in Uster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helf, Johann, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Roland, von Schangnau, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saldor Revisions GmbH, in Fehraltorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Thomas, von St. Gallenkappel, in Grüningen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Zelzer, Wolfgang Robert, von Neuenhof, in Hendschiken, mit Kollektivprokura zu zweien;
CONTRAST Revision AG, in Zug, Revisionsstelle.
Publication number: 2028226, Commercial Registry Office Zurich, (20)
plettac electronics (Schweiz) AG, in Dübendorf, Der Hauptzweck der Gesellschaft besteht in der Herstellung und im Vertrieb von elektrotechnischen, elektronischen und mechanischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 01.05.2003, S. 21, Publ. 971342).
Statutenänderung:
2.12.2003.
Zweck neu:
Der Hauptzweck der Gesellschaft besteht in der Herstellung und im Vertrieb von elektrotechnischen, elektronischen und mechanischen Geräten aller Art auf dem Schweizer Markt. Ferner erbringt sie die damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Daneben kann die Gesellschaft auch Patente, Warenzeichen, Geschmacks- und Gebrauchsmuster sowie andere gewerbliche Schutzrechte erwerben und verwerten, sich an anderen Unternehmen beteiligen und im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Hauptzweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Aarau, Revisionsstelle;
Recklies, Sigmar, deutscher Staatsangehöriger, in Fürth (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jetzer, Hans, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stark, Robert, von Hohentannen und Teufen AR, in Uster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Geschäftsführer];
Helf, Johann, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Roland, von Schangnau, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Saldor Revisions GmbH, in Fehraltorf, Revisionsstelle.