Reports for Jonas Bevilacqua
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jonas Bevilacqua
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005643085, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
NOIR LUZERN LLC, in Luzern, CHE-282.753.704, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470233).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bevilacqua, Jonas, italienischer Staatsangehöriger, in Horw, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
BEVILACQUA FAMILY GROUP LLC (CHE-114.722.040), in Luzern, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bevilacqua, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barbaro, Caterina, italienische Staatsangehörige, in Lindau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004470233, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
NOIR LUZERN LLC, in Luzern, CHE-282.753.704, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2015, Publ. 2439727).
Domizil neu:
Morgartenstrasse 3, 6003 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bevilacqua, Jonas, italienischer Staatsangehöriger, in Horw, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zug];
Bevilacqua, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Zug].
Publication number: 4289843, Commercial Registry Office Zug, (170)
J&J Real Estate GmbH, in Unterägeri, CHE-343.121.062, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2013, Publ. 7060142).
Statutenänderung:
22.05.2018.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Fabrikstrasse 5, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bevilacqua, Jonas, genannt Jonas-Giona, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Furler Studer, Yvonne, von Luzern, in Unterägeri, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Omaboe, Jean, von Chavornay, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Marcel, von Leutwil, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
BEVILACQUA FAMILY GROUP LLC (CHE-114.722.040), in Luzern, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bevilacqua, Giuseppe Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.