Reports for Sven Bethke
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sven Bethke
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006026306, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swisscom Broadcast AG, in Ittigen, CHE-109.334.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2024, Publ. 1005992207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bethke, Sven, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005560902, Commercial Registry Office Zurich, (20)
movos AG (movos SA) (movos Ltd), in Zürich, CHE-185.922.813, Rennweg 57, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.08.2022. 08.09.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Betrieb von Gesundheits-Plattformen und die Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vollrath, Fabian, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moreth, Dr. Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bethke, Sven, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Puhan, Milo, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005404328, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SportPass (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-374.191.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373600).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulmer, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bethke, Sven, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hafenscher, Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Klosterneuburg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rösslhuber, Rainer, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peyer, René, von Hauenstein-Ifenthal, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].