Reports for Jacques Bessard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jacques Bessard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005639346, Commercial Registry Office Valais, (621)
Bessard & Cie, Golf Hôtel, à Val de Bagnes, CHE-102.813.664, société en nom collectif (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005066417).
Nouvelle raison de commerce:
Bessard & Cie, Golf Hôtel en liquidation. La société est dissoute.
Inscription ou modification de personne(s):
Bessard, Jacques, de Val de Bagnes, à Fully, associé, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: de Bagnes, à Bagnes, associé, avec signature collective à deux];
Bessard née Prenleloup veuve de Jean-Claude, Nadine, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, associée, liquidatrice, avec signature collective à deux [précédemment: de Bagnes, à Sierre, associée, avec signature collective à deux];
Bessard, Sophie, de Val de Bagnes, à Vevey, associée, sans droit de signature [précédemment: de Bagnes, à Sierre];
Bessard, Yves, de Val de Bagnes, à Beaumaris, Victoria (AU), associé, sans droit de signature [précédemment: de Bagnes, à Sierre].
Publication number: 4860978, Commercial Registry Office Valais
Société coopérative d'achat de terrains pour le golf de Charançon, à Bagnes, CH-621.5.001.439-0, société coopérative (FOSC du 21.08.1981, p. 2689).
Modification des statuts:
2.12.2008, 27.01.2009.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative des terrains de Charançon.
Nouvelle adresse:
Route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble VS. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration d'un administrateur du 02.12.2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personnes et signatures radiées:
Nicollier, Marcel, de Bagnes, à Bagnes, président, avec signature collective à deux;
Oreiller, Marc, de Bagnes, à Bagnes, vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou le caissier;
Vittel, Jacques, de Rolle et Givrins, à Bagnes, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le caissier;
Monnet, Clément, de Vollèges, à Vollèges, caissier, avec signature collective à deux;
Bessard, Jacques, de Bagnes, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le caissier;
Bruchez, Pierre, de Bagnes, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le caissier;
Fellay, Raymond, de Bagnes, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le caissier;
Jullier, Hermann, de Varen, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le caissier.
Inscription ou modification de personnes:
Dumoulin, Christophe, de Bagnes, à Sarreyer (Bagnes), président, avec signature collective à deux;
Selz, Raymonde, de Sion, à Verbier (Bagnes), vice-présidente, avec signature collective à deux;
Perraudin, Frédéric, de Bagnes, à Le Châble VS (Bagnes), secrétaire, avec signature collective à deux.
Publication number: 631468, Commercial Registry Office Valais
Association du Golf-Club de Verbier, à Bagnes, exploitation du jeu de golf sur les terrains dont elle est propriétaire ou locataire, association (FOSC no 46 du 08.03.1999, p. 1522).
Personnes et signatures radiées:
Nicollier, Marcel, de Bagnes, à Bagnes, président, avec signature collective à deux;
Bessard, Jacques, de Bagnes, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Picchio, Serge, citoyen italien, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Sarbach, Viviane, de Bagnes, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personnes:
Dumoulin, Patrick, de Bagnes, à Bagnes, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux avec le président];
Messeiller, Patrick, de Orny, à Bagnes, vice-président, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre];
Klinger, Francis, de Bagnes, à Bagnes, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Pasche, René, de Servion, à Monaco (MC), trésorier, avec signature collective à deux avec le président;
Duffar, Suzy, citoyenne française, à Genève, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Griessen, Willy, de Bagnes, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Pagliotti, Marc-André, de Bovernier, à Fully, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Gaillard, Robert, de Bagnes, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux avec le président.