Reports for Evelyn Christine Bernet
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Evelyn Christine Bernet
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005987473, Commercial Registry Office Zurich, (20)
JUWELIS Green Eco Coal AG, bisher in Feusisberg, CHE-417.471.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912433).
Statutenänderung:
28.02.2024.
Firma neu:
Realpo AG.
Sitz neu:
Küsnacht (ZH).
Domizil neu:
Seestrasse 39, 8700 Küsnacht ZH.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und der Verkauf von Grundstücken und die Realisierung von Immobilienprojekten in der Schweiz und im Ausland sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für Immobilienprojekte vermitteln und bereitstellen, Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bastian, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bernet, Evelyn, von Kreuzlingen, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Matt, Fabian, von Stans, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005912433, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
JUWELIS Green Eco Coal AG, bisher in Küsnacht (ZH), CHE-417.471.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2023, Publ. 1005899524).
Statutenänderung:
04.12.2023.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Firststrasse 6, 8835 Feusisberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bastian, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Bastian, Steffen Matthias, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bernet, Evelyn, von Kreuzlingen, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005682335, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
CASIUS Trust GmbH, in Feusisberg, CHE-477.497.376, Firststrasse 6, 8835 Feusisberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand sowie Steuer- und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 14.02.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
JUWELIS Trade & Invest AG (CHE-103.969.547), in Feusisberg, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bastian, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bernet, Evelyn Christine, von Kreuzlingen, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.