Reports for Fabio Bernasconi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Fabio Bernasconi
Newest SOGC notifications: Fabio Bernasconi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004912374, Commercial Registry Office Berne, (36)
bernadog immobilien ag, in Bern, CHE-100.143.893, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298699).
Statutenänderung:
29.05.2020.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 29.05.2020 und Inventar per 31.12.2019 den Geschäftsbereich Liegenschaftsverwaltung mit Aktiven von CHF 823'179.82 und Fremdkapital von CHF 33'497.90 auf die bernadog immobilien ag, in Bern (CHE-424.536.635).
Gegenleistung:
1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Nivag AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doglione, Sarah Carolyn, von Magliaso, Bern und Lausanne, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doglione, David, von Lausanne, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernasconi, Fabio, von Magliaso, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Peter, von Magliaso und Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernasconi, Catherine, von Magliaso und Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004838783, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Contovista AG, in Schlieren, CHE-169.876.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004515923).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cepeda, Nicolas Agustin, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
à Porta, Gian Reto, von Scuol, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernasconi, Fabio, von Magliaso, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wurzer, Dominik, von Bern, in Herrliberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brin, Olivier Eric, von Saint-Imier, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidiger, Raoul Marc, von Flühli, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4183639, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Contovista AG, in Schlieren, CHE-169.876.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2017, Publ. 3903617).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Fabio, von Magliaso, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.