Reports for Fabio Bernasconi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Fabio Bernasconi
Newest SOGC notifications: Fabio Bernasconi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1595349, Commercial Registry Office Valais, (621)
Diététique sportive des Alpes Sàrl, à Bagnes, CHE-111.654.057, société à responsabilité limitée (No. FOSC 16 du 24.01.2014, Publ. 1305479).
Modification des statuts:
06.06.2014.
Nouveau siège:
Saxon.
Nouvelle adresse:
Rue du Pont 25, 1907 Saxon.
Faits qualifiés:
[Abrogation de la clause d'apport en nature et de reprise de biens] [biffé: apport en nature et reprise de biens : selon contrat du 6.05.2004 et bilan au 31.12.2003, Nicolas Guilhaume fait apport des actifs et passifs de sa raison individuelle, soit un actif net de CHF 27'427,08, accepté pour ce prix et dont CHF 20'000.-- sont imputés sur le capital contre remise de la totalité des parts sociales, le solde constituant une créance envers la société].
Communications aux associés:
par écrit ou courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Guilhaume, Nicolas, de Yverdon-les-Bains, à Bruson (Bagnes), associé, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Bernasconi, Fabio, de Riva San Vitale, à Saxon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: avec 180 parts sociales de CHF 100.00].
Publication number: 1305479, Commercial Registry Office Valais, (621)
Diététique sportive des Alpes Sàrl, à Bagnes, CHE-111.654.057, société à responsabilité limitée (No. FOSC 26 du 07.02.2011, p. 20, Publ. 6021290).
Nouvelle adresse:
Chemin d'Inshlon 58, 1934 Bruson.
Inscription ou modification de personne(s):
Bernasconi, Fabio, de Riva San Vitale, à Saxon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 180 parts sociales de CHF 100.00;
Guilhaume, Nicolas, de Yverdon-les-Bains, à Bruson (Bagnes), associé, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Montagnier (Le Châble VS), associé et gérant avec signature individuelle et avec 200 parts sociales de CHF 100.00].