Reports for Asaf Berman
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Asaf Berman
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3549223, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nutrimenta (Zurich) AG, in Zürich, CHE-114.406.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, Publ. 2910577).
Statutenänderung:
18.05.2017.
Firma neu:
YAD Capital AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(YAD Capital Ltd) (YAD Capital SA).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handels-, Finanz- und Marketingdienstleistungen und -beratung, mit Ausnahme von regulierten Aktivitäten wie beispielsweise Asset Management oder solchen, die einer Bewilligung einer Schweizer Behörde bedürfen. Die Gesellschaft kann insbesondere als Vermittler oder Broker tätig sein. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Darlehen an verbundene Unternehmen gewähren und zu ihren Gunsten Garantien jeder Art eingehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen lmmaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaglom, Daniel, von Genf, in Tel Aviv (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berman, Asaf, israelischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Avneon, Guy, israelischer Staatsangehöriger, in Carouge (GE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abergel, Ygal, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: französischer Staatsangehöriger, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2809929, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nutrimenta (Zurich) AG, in Zürich, CHE-114.406.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2008, S. 22, Publ. 4662284).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berman, Asaf, israelischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Plan-les-Ouates].
Publication number: 4571672, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nutrimenta (Zurich) AG (Nutrimenta (Zurich) Ltd) (Nutrimenta (Zurich) SA), in Zürich, CH-020.3.032.672-6, Seestrasse 17/19, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.07.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Handels-, Finanz- und Marketingdienstleistungen und -beratung, mit Ausnahme von regulierten Aktivitäten oder solchen, die einer Bewilligung einer Schweizer Behörde bedürfen. Die Gesellschaft kann insbesondere als Vermittler oder Broker tätig sein. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Darlehen an verbundene Unternehmen gewähren und zu ihren Gunsten Garantien jeder Art eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
8'500 Namenaktien zu CHF 6.00 (Stimmrechtsaktien) und 4'900 Namenaktien zu CHF 10.00. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.07.2008 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre sowie Einberufungen von Generalversammlungen erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 03.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Berman, Asaf, israelischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abergel, Ygal, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaglom, Daniel, von Genf und israelischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.