Reports for Astrid Bergundthal
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Astrid Bergundthal
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005876468, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
CHEIRA Swiss Humanitarian Surgery, in Teufen (AR), CHE-261.149.359, Verein (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005636031).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Andreas, von Oberbüren, in Oberbüren, Vizepräsident des Vorstandes, Rechnungsführer des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergundthal, Astrid, von Schüpfen, in Teufen (AR), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes];
Niehus, Christian, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Christian, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2695523, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
CHEIRA Swiss Humanitarian Surgery, in Teufen AR, CHE-261.149.359, c/o Arthur Bolliger, Speicherstrasse 76, 9053 Teufen AR, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
29.06.2015 und 10.11.2015.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Organisation und/oder Durchführung und/oder Unterstützung medizinischer Massnahmen, insbesondere zur interventionellen Behandlung von Folgen entstellender oder invalisierender Krankheiten oder Unfällen. Die Massnahmen richten sich an hilfsbedürftige Menschen vor allem in Entwicklungsländern. Die Behandlungen werden ohne Ansehen der Nationalität, der ethnischen Herkunft, der Sprache, des Glaubens, der sozialen Stellung oder der politischen Überzeugung, durchgeführt. Die Erfüllung der Aufgaben erfolgt nach den Grundsätzen von Unparteilichkeit, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit und Ehrenamtlichkeit.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Spenden, Erträge aus übriger Vereinstätigkeit, Zinsen, Erträge aus Kapitalanlagen sowie Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
Bolliger, Arthur, von Teufen AR, in Teufen AR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Andreas, von Oberbüren, in Oberbüren, Rechnungsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bergundthal, Astrid, von Schüpfen, in Teufen AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacomet, Alfred, von Disentis/Mustér, in Speicher, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jung, Alfred, von Eich, in Lustmühle (Teufen AR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Margreiter, Aline, von Untereggen, in Appenzell, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Osterwalder, Markus, von Nesslau, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krump, Joachim, von Zuzwil SG, in Appenzell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wedler, Volker, von Bottighofen, in Bottighofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1139359, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Berit Paracelsus-Klinik AG, in Teufen AR, CH-300.3.010.857-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2013, Publ. 7075874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergundthal, Astrid, von Schüpfen, in Teufen AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Reto, von Wiliberg, in Untereggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.