Reports for Thomas Berger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Berger
Newest SOGC notifications: Thomas Berger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005813059, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
KlarSinn GmbH, in Neckertal, CHE-134.658.480, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2023, Publ. 1005781748).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Thomas, von Pratteln, in Dicken (Neckertal), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Basel].
Publication number: HR02-1005637455, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
KlarSinn GmbH, in Pratteln, CHE-134.658.480, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344570).
Statutenänderung:
12.12.2022.
Sitz neu:
Nusshof.
Domizil neu:
Bündtenweg 8A, 4453 Nusshof.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Thomas, von Pratteln, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Pratteln].
Publication number: HR02-1005458512, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Alters- und Pflegeheim Madle, Pratteln, in Pratteln, CHE-108.041.457, Stiftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Thomas, von Pratteln, in Pratteln, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wächter, Ralph, von Bözberg, in Augst, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier Bosshard, Ulrich, von Frenkendorf, in Pratteln, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf Hänger, Gabriela, genannt Gaby, von Maisprach, in Pratteln, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schäublin, Rolf, von Pratteln, in Pratteln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].