Reports for Hans Rudolf Berger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hans Rudolf Berger
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Rudolf Berger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004655450, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft KISS Uster, in Uster, CHE-396.394.428, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tepper, Ursula, von Greifensee, in Uster, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Hans Rudolf, von Langnau im Emmental, in Uster, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Egger, Ursula, von St. Gallen, in Mönchaltorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: 3137101, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 34'555 vom 04.10.2016 Genossenschaft KISS Uster, in Uster, CHE-396.394.428, Genossenschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3095721).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strucken, Walter, von Zürich, in Uster, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Stucken, Walter];
Berger, Hans Rudolf, von Langnau im Emmental, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [nicht: Berger, Rudolf].
Publication number: 3095721, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft KISS Uster, in Uster, CHE-396.394.428, Zentralstrasse 32, 8610 Uster, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.08.2016.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt die Verbreitung von Zeitgutschriften für die Unterstützung und Begleitung in Freiwilligenarbeit (Nachbarschaftshilfe). Als vierte, non-monetäre Vorsorgesäule kann die Genossenschaft finanzielle, politische und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zwecke direkt oder indirekt zusammenhängen.
Die Genossenschaft bezweckt für die Region Uster:
Die Förderung eines selbstbestimmten und eigenständigen Älterwerdens und Alter;
die aktive Unterstützung und Betreuung zuhause im Sinne der Nachbarschaftshilfe und der Freiwilligenarbeit;
die Unterstützung von non-monetären Vorsorgeangeboten, um zur Lösung der Generationenfrage beizutragen. Sie sieht ihre Tätigkeiten als Ergänzung zu den in der Region Uster bestehenden Angeboten, um Lücken zu füllen und ältere Menschen und Hilfsbedürftige jeden Alters effizient zu unterstützen. Dabei sollen Doppelspurigkeiten vermieden werden.
Anteilscheine:
CHF 100.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen:
Stucken, Walter, von Zürich, in Uster, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tepper, Ursula, von Greifensee, in Uster, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Rudolf, von Langnau im Emmental, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Fuchs, Ludwig, von Uster, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Hoffmann-Kübler, Heidi, von Grüningen, in Uster, Mitglied der Verwaltung und Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schneider-Lobmeier, Ingrid Anna, deutsche Staatsangehörige, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Waidyasekera, Eric, von Langnau im Emmental, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zahlenwerkstatt U. Willimann (CHE-112.516.819), in Uster, Revisionsstelle.