Reports for Roland Berger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roland Berger
Newest SOGC notifications: Roland Berger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004606281, Commercial Registry Office Berne, (36)
Steiner & Partner Landschaftsarchitektur GmbH, in Thun, CHE-112.129.339, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2017, Publ. 3589947).
Statutenänderung:
29.03.2019.
Stammkapital neu:
CHF 67'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Erich, von Kandergrund, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 301 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 26 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Berger, Roland, von Oberthal, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 154 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bily, David, von La Chaux-des-Breuleux, in Auvernier (Milvignes), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lampart, Roman, von Fischbach, in Thun, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 114 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 3887747, Commercial Registry Office Berne, (36)
exa.soft GmbH, in Bern, CHE-101.679.268, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2014, Publ. 1359949).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Erich, von Bolligen und Schangnau, in Ittigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Roland, von Oberthal, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lampart, Roman Daniel, von Fischbach, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Erich, von Kandergrund, in Faulensee (Spiez), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5361466, Commercial Registry Office Berne, (36)
Steiner & Partner Landschaftsarchitektur GmbH, in Thun, CH-092.4.016.863-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2007, S. 5, Publ. 4035960).
Statutenänderung:
04.11.2009.
Sitz neu:
Uetendorf.
Domizil neu:
Uttigenstrasse 75, 3661 Uetendorf.
Zweck neu:
Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von interdisziplinären Dienstleistungen in den Bereichen Garten- und Landschaftsarchitektur sowie der Golf- und Sportplatzplanung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. [Der Hinweis auf die Liberierung des Stammkapitals wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend] [bisher: Liberierung Stammkapital: CHF 50'000.--.].Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Erich, von Kandergrund, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 26 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 26'000.00];
Berger, Roland, von Oberthal, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00];
Lampart, Roman, von Fischbach, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].