Reports for Pascal Berger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Pascal Berger
Holdings
Newest SOGC notifications: Pascal Berger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005942787, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Bluenaut Matching Services AG, in Basel, CHE-114.647.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258646).
Domizil neu:
Gerbergasse 48, 4001 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Pascal, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hatebur, Alexander Hans, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005335943, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
cultus gmbh, in Basel, CHE-133.745.596, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2021, Publ. 1005275676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Pascal, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauper, Dr. Simon, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004709881, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
cultus gmbh, in Basel, CHE-133.745.596, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, S.0, Publ. 7121306).
Statutenänderung:
25.08.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Management-Dienstleistungen erbringen, Patente, Schutzrechte und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck des Unternehmens zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
facultas GmbH (CHE-112.741.397), in Basel, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zwimpfer, Dr. Johanna, von Basel und Entlebuch, in Basel, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Lauper Zwimpfer, Dr. Simon, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwimpfer, Leon, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zwimpfer, Liv, von Basel, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zwimpfer, Malin, von Basel, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zwimpfer, Raphaela, von Basel, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zwimpfer, Tibor, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Berger, Pascal, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.