Reports for Gerhard Berchtold
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Gerhard Berchtold
Holdings
Newest SOGC notifications: Gerhard Berchtold
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4242665, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dextra Rechtsschutz AG, in Zürich, CHE-443.232.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930313).
Statutenänderung:
03.05.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 4'253'030.00 [bisher: CHF 3'264'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'253'030.00 [bisher: CHF 3'264'000.00].
Aktien neu:
425'303 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 326'400 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2018 die mit Beschluss vom 06.12.2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.12.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Czeszak, Nadja Franzisca, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Howald, Patrik, von Thörigen, in Knonau, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dähler, Peter, von Appenzell, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pan, Miguel, von Val-de-Travers, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6359244, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Quality1 AG, in Bubikon, CH-020.3.025.872-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2011, S. 0, Publ. 6092574).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berchtold, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amrein, Urs Peter, von Schwarzenberg, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4750214, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Quality1 AG, in Bubikon, CH-020.3.025.872-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2007, S. 23, Publ. 3952232).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Severin, von Neuhausen am Rheinfall, in Andelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubser, Werner Alfred, von Walenstadt, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bubikon, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Berchtold, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Herbert, von Bubikon und Hinwil, in Rüti ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engetschwiler, Urs, von Gossau ZH, in Bremgarten AG, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HPM Revisions GmbH (CH-020.4.022.599-9), in Freienbach, Revisionsstelle [bisher: HPM Revisions GmbH, in Thalwil];
Luperto, Gianni Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mächler, Norbert, von Vorderthal, in Schübelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.