Reports for Dieter Heinrich Benz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dieter Heinrich Benz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005725026, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Bally Labels AG, in Schönenwerd, CHE-112.689.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2020, Publ. 1004858930).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bally, Alexandra, von Suhr und Schönenwerd, in Erlinsbach AG, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benz, Dieter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saurer, Thomas, von Arbon, in Schönenberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magnusson, Krister, schwedischer Staatsangehöriger, in Boras (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clason, Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Boras (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Ayse, von Unterkulm, in Unterkulm, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanin, Liana, von Rafz, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bally, Martin, von Schönenwerd und Rohr (SO), in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005709574, Commercial Registry Office Nidwalden
The Walden Company Ltd., in Stans, CHE-388.342.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2019, Publ. 1004739641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Dieter Heinrich, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Viganò, Dr. Adriano Pietro, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amrein, Michèle, von Luzern, in Rothenburg, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR02-1004794987, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Interactive Data Investment AG, bisher in Stans, CHE-459.480.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2016, Publ. 2756687).
Statutenänderung:
22.11.2019.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Rösslimatte 7, 8807 Freienbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Dieter Heinrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lammerting, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.