Reports for Beat Benz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Benz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1256877, Commercial Registry Office Zug, (170)
AS Altena AG, in Baar, CHE-115.044.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2012, Publ. 6854290).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Dr. Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1250001, Commercial Registry Office Zug, (170)
MarvelLight AG, in Baar, CHE-115.580.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2011, Publ. 6420438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Dr. Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürlimann, Sven, von Rüegsau, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7018046, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Aarefeld AG, bisher in Baar, CH-170.3.035.748-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2011, Publ. 6424414).
Gründungsstatuten:
17.05.2011.
Statutenänderung:
14.12.2012.
Firma neu:
ecos office center AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Bellerivestrasse 11, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Businesscenters. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ekman, Jacob, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Benz, Dr. Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ekman, Pontus, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wächter, Daniel Jürg, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.