Reports for Emanuele Bellaroba
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Emanuele Bellaroba
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005952496, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Bella Work AG, in Recherswil, CHE-380.117.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741747).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bellaroba, Emanuele, italienischer Staatsangehöriger, in Biberist, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005372010, Commercial Registry Office Berne, (36)
Argemo AG, in Bern, CHE-107.920.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005351842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellaroba, Emanuele, italienischer Staatsangehöriger, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissbühler, Raphael, von Lauperswil, in Oberdiessbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004594616, Commercial Registry Office Berne, (36)
Argemo AG, in Oberdiessbach, CHE-107.920.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2014, S.0, Publ. 1733249).
Statutenänderung:
19.03.2019.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Brückfeldstrasse 19, 3012 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, Interessenten Arbeitskräfte gegen Entgelt temporär zur Verfügung zu stellen. Im weiteren bezweckt sie die Beratung, den Vertrieb und die Montage von Sicherheitssystemen für Gebäude. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben und veräussern, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich (auch per Email).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissbühler, Fritz, von Lauperswil, in Oberdiessbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Geissbühler-Moser, Rosmarie, von Lauperswil, in Oberdiessbach, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissbühler, Raphael, von Lauperswil, in Oberdiessbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bellaroba, Emanuele, italienischer Staatsangehöriger, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.