Reports for Lukas Beljean
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lukas Beljean
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005887718, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
QS Global Holding AG, in Therwil, CHE-116.324.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2020, Publ. 1004944729).
Firma neu:
QS Global Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(QS Global Holding SA en liquidation) (QS Global Holding Ltd. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beljean, Lukas, von Ligerz, in Gelterkinden, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6037280, Commercial Registry Office Zurich, (20)
QS Zürich AG, in Zürich, CH-020.3.007.280-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2010, S. 26, Publ. 5596646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Ursula, von Vordemwald, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beljean, Lukas, von Ligerz, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift];
Perretta, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift];
RST Revisions-, Steuerberatungs- und Treuhand AG (CH-270.3.002.463-6), in Basel, Revisionsstelle [bisher:RST Revisions-, Steuerberatungs- und Treuhand AG].
Zweigniederlassung neu:
Therwil (270.9.001.031-8) [bisher: Arlesheim].
Publication number: 5937824, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
QS Global Holding AG (QS Global Holding SA) (QS Global Holding Ltd.), in Therwil, CH-280.3.014.251-5, Erlenstrasse 31, 4106 Therwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von bestehenden oder zu gründenden Dienstleistungs-, Industrie, Handels- und Finanzunternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Mehrheit der Aktien der QS Zürich AG (CH-020.3.007.280-8), in Zürich, zum Preis von höchstens CHF 1'000'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern Adressen bekannt, ansonsten durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 07.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Beljean, Lukas, von Ligerz, in Gelterkinden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Perretta, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Birsfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.