Reports for Dr. Anke Longine Beining-Wellhausen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Anke Longine Beining-Wellhausen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006091060, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CONTRAST Verlag und Rechte AG, in Zürich, CHE-109.699.375, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004623971).
Domizil neu:
Langstrasse 136, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Nina, von Seedorf (BE), in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madeo, Ivan, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frey, Urs, von Wangen bei Olten, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Chiang Mai (TH)];
Beining-Wellhausen, Dr. Anke Longine, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1006072349, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 119 vom 21.06.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 26'155 vom 18.06.2024 CONTRAST FILM Zürich GmbH, in Zürich, CHE-115.064.133, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2024, Publ. 1006063125).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beining-Wellhausen, Anke, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [nicht: deutsche Staatsangehörige].
Publication number: HR02-1006063125, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CONTRAST FILM Zürich GmbH, in Zürich, CHE-115.064.133, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631052).
Domizil neu:
Langstrasse 136, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Stübi AG (CHE-107.215.631), in Toffen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Urs, von Wangen bei Olten, in Biel/Bienne, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Chiang Mai (TH)];
Beining-Wellhausen, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Consulta Treuhand und Steuerberatungs AG (CHE-107.177.203), in Täuffelen, Revisionsstelle.