Reports for Matthias Beer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Matthias Beer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005539085, Commercial Registry Office Berne, (36)
pagram oey ag, in Diemtigen, CHE-326.545.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913519).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Hans Jürg, von Trub, in Oey (Diemtigen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beer, Matthias, von Trub, in Oey (Diemtigen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Beer, Roman, von Trub, in Diemtigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wüthrich, Hans, von Trub, in Därstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Gertrud, von Diemtigen und Erlenbach im Simmental, in Erlenbach im Simmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3741119, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pagram Management AG, in Münchenbuchsee, CHE-103.594.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2001).
Statutenänderung:
01.09.2017.
Sitz neu:
Diemtigen.
Domizil neu:
Burgholz 40, 3753 Oey.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Beratungs- und Planungsunternehmung für Gipser- und Malerarbeiten sowie Verwaltung von Konsortien und Baugesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen und erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pauli, André, von Wahlern, in Münchenbuchsee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beer, Hans-Jürg, von Trub, in Oey (Diemtigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oey (Gemeinde Diemtigen), Vizepräsident, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trevag Treuhand- und Revisions AG (CHE-108.408.405), in Münsingen, Revisionsstelle [bisher: Trevag Treuhand- und Revisions AG];
Beer, Matthias, von Trub, in Oey (Diemtigen), mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3093225, Commercial Registry Office Berne, (36)
pagram oey ag, in Diemtigen, CHE-326.545.828, Burgholz 40, 3753 Oey, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.09.2016.
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der pagram graf ag, in Münchenbuchsee (CHE-105.972.715). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 25.04.2016 Aktiven von CHF 786'373.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 180'770.85. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 500.00.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Gipser- und Malerarbeiten sowie die Auftragung von Fassaden-, Wand- und Deckenbelägen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Geselslchaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Beer, Hans Jürg, von Trub, in Oey (Diemtigen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Beer, Matthias, von Trub, in Oey (Diemtigen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Trevag Treuhand- und Revisions AG (CHE-108.408.405), in Münsingen, Revisionsstelle.