Reports for Ivan Bedford
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ivan Bedford
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2833245, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HSBC Trust Company AG, in Zürich, CHE-100.742.237, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2016, Publ. 2615891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lavelle, Edward, britischer Staatsangehöriger, in Troinex, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Littaua-Kutch, Katherine, französische Staatsangehörige, in Ornex (FR), Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martinez Giz Perzoff, Maria, spanische Staatsangehörige, in Troinex, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bedford, Ivan, britischer Staatsangehöriger, in Gaillard (FR), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McGhee, Robin, britischer Staatsangehöriger, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bako, Amanda Jane, britische Staatsangehörige, in Uetikon am See, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Housely, William John, britischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minger, Marcel André, von Hessigkofen, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Velasco Sanz, Maria del Carmen, von Genève, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Skelly, Stephen, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5467918, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 211 vom 30.10.2008, S. 24, publizierten TR-Eintrags Nr. 30'162 vom 24.10.2008. HSBC Guyerzeller Trust Company AG, in Zürich, CH-020.3.923.888-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2009, S. 26, Publ. 5292796).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bedford, Ivan, britischer Staatsangehöriger, in Gaillard (FR), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Badford, Ivan].
Publication number: 3867478, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HSBC Guyerzeller Trust Company AG, in Zürich, CH-020.3.923.888-1, Verwaltung von Treuhandvermögen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2007, S. 22, Publ. 3799048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dobson, Alastair, von Chigny, in Chigny, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fowler, Rachel May, Bürgerin der USA, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ehrbar, Andrea, von Urnäsch, in Niederhasli, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Atkins, Lucy, britische Staatsangehörige, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Balestra, Graziano, von Gerra (Gambarogno), in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Giger, Susan, kanadische Staatsangehörige, in Aubonne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Palmisano, Patrizia, von Genf, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steele, May, britische Staatsangehörige, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Iredale, Ian, britischer Staatsangehöriger, in Bogis-Bossey, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girardin, Marc, von Versoix, in Genf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maret, Alexandre Gilbert André, von Conthey, in Gex (FR), Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aepli Gürdogan, Nicole, von Genf, in Vandoeuvres, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brosi, Jacqueline, von Belp und Entlebuch, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Crowley, Kevin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Mies, mit Kollektivprokura zu zweien;
Esposito, Jacqueline, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
James, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Commugny, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pernot-Etzlinger, Lorraine, von Genf, in Plan-les-Ouates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sagarra, Gabrielle, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tissot, Celine, von Valangin, in Founex, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mc Ghee, Robin, britischer Staatsangehöriger, in Veyrier, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gamblin, Corinne, von Genf und Lonay, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Martinez Giz Perzoff, Maria, spanische Staatsangehörige, in Troinex, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ferguson, Steven, britischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lavelle, Edward, britischer Staatsangehöriger, in Genf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bedford, Ivan, britischer Staatsangehöriger, in Gaillard (FR), Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moosmann, Chantal Angela, von Waldenburg, in Herrliberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
O'Donnell, Hugh, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cachin, Yvonne, von Reiden, in Aubonne, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Dr. Heinrich, von Basel und Waldenburg, in Herrliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon, Mitglied];
Rohrer, Silvio, von Zürich, in Arni AG, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Direktor].