Reports for Thomas Bawart
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Bawart
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2968803, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Bawart AG, in Walterswil (SO), CHE-100.207.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2015, Publ. 2449315).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Rotz Burch, Daniela, von Kerns, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bawart, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (A) (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bawart, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (A) (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönauer, Hans Günther, österreichischer Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2441689, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Banner Batterien International AG, in Sarnen, CHE-103.590.840, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2012, Publ. 6940576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gösele, Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Sursee, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bawart, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bawart, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Rotz Burch, Daniela, von Kerns, in Sarnen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Alpina Treuhand AG ( CHE-106.904.389), in Hergiswil (NW), Revisionsstelle [bisher: Alpina Treuhand AG ( CH-150.3.001.204-6)].
Publication number: 806264, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Banner Batterien (International) AG, bisher in Hergiswil NW, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.1998, S. 6403).
Statutenänderung:
23.12.2002.
Sitz neu:
Walterswil SO.
Domizil neu:
Bannerstrasse 1, 5746 Walterswil.
Zweck:
Koordination der internationalen Geschäfte des gesamten Bannerkonzerns sowie internationaler Handel mit Waren aller Art, insbesondere Batterien und Akkumulatoren. Kann Beteiligungen an anderen Unternehmungen erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Dienstleistungen und Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, die direkt oder indirekt damit zusammenhängen.
Aktienkapital:
CHF 7'000'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 7'000'000.--.
Aktien:
7'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofer, Peter, von Kriens und Buchrain, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Bawart, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Bawart, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Gösele, Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Sursee, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
A & G Revisions AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle [wie bisher].