Reports for Ulrich Baur
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ulrich Baur
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2580379, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Executive Consulting Group AG, in Zürich, CHE-101.728.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2015, Publ. 2498111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Ulrich, von Romanshorn, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2466885, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Canmerger Group AG, in Winterthur, CHE-103.622.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2012, Publ. 6580040).
Statutenänderung:
13.10.2015.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Saumstrasse 6, 8003 Zürich.
Zweck neu:
Die Beratung von privaten Unternehmungen und von öffentlichen Institutionen in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Politik;
Schaffung, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von gewerblich nutzbaren lmmaterialgüterrechten;
Verlag und Fachpublikationen in Zeitschriften, Journals oder Büchern sowie auf elektronischen Medienträgern sowie Erwerb, Verwaltung und Verkauf von allen damit zusammenhängenden Rechten;
Schaffung, Erwerb, Betrieb und Verkauf von elektronischen Datenbanken sowie Herstellung und Verkauf von Software;
Beteiligungen für eigene und fremde Rechnung an anderen Gesellschaften im In- und Ausland;
Erwerb, Belastung, Verwaltung und Verkauf von Grundbesitz im In- und Ausland für eigene und fremde Rechnung;
Sowie überhaupt jede Tätigkeit, welche geeignet ist, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 13.10.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler Treuhand AG (CH-020.3.911.006-0), in Winterthur, Revisionsstelle;
Baur, Ulrich, von Romanshorn, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Dr. Dorothea, von Romanshorn, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1466547, Commercial Registry Office Glarus, (160)
BERTONE SA, in Glarus, CHE-109.566.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, Publ. 1223277).
Firma neu:
BERTONE SA in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.04.2014 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Dr. Ernst Lienhard, Riedernstrasse 14, 8750 Glarus.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard, Dr. Ernst, von Glarus Nord, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Dr. Franz Nikolaus, von Brislach, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Ulrich, von Romanshorn, in Winterthur, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].