Reports for Dr. Jürg Baur
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Jürg Baur
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004665337, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Prelit AG, in Stetten (AG), CHE-107.120.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016, Publ. 2584769).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Dr. Jürg, von Beinwil am See, in Las Terrenas (DO), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Ulrich, von Mülligen, in Bellikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Métral, Olivier, von Mont-Noble, in Oberrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Durrer, Urs, von Kerns, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2584769, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Prelit AG, in Stetten (AG), CHE-107.120.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2190781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer, Josef, von Kerns, in Niederrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Métral, Olivier, von Mont-Noble, in Oberrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baur, Dr. Jürg, von Beinwil am See, in Las Terrenas (DO), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wettingen].
Publication number: 5026616, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Prelit AG, in Stetten AG, CH-400.3.000.318-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2006, S. 1, Publ. 3628586).
Statutenänderung:
23.04.2009.
Zweck neu:
Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit chemischen Produkten und Verfahren, insbesondere im Bereich der Oberflächenbehandlungen sowie Verkauf von Abwasser-Aufbereitungsanlagen und sämtlichen mit diesen Tätigkeiten zusammenhängenden Dienstleistungen;
kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen eröffnen und sich an Unternehmungen beteiligen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Dr. Jürg, von Beinwil am See, in Wettingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.