Reports for Sébastien Baumgartner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Sébastien Baumgartner
Newest SOGC notifications: Sébastien Baumgartner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2036467, Commercial Registry Office Valais, (626)
Capital Fidelity Sàrl, à Conthey, CHE-266.317.316, société à responsabilité limitée (No. FOSC 194 du 08.10.2014, Publ. 1757245).
Modification des statuts:
27.01.2015.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
Avenue de Pratifori 3, 1950 Sion.
Inscription ou modification de personne(s):
Roddes, Xavier Fabian, ressortissant français, à Sion, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 220 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Conthey];
Baumgartner, Sébastien, de Arzier-Le Muids, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 156 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Conthey].
Publication number: 1757245, Commercial Registry Office Valais, (626)
Capital Fidelity Sàrl, à Conthey, CHE-266.317.316, société à responsabilité limitée (No. FOSC 79 du 25.04.2014, Publ. 1470403).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zuber, David, de Chalais, à Sierre, associé, sans droit de signature, pour 40 parts sociales de CHF 100.00;
Ramosaj, Betim, ressortissant kosovar, à Conthey, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 219 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Baumgartner, Sébastien, de Arzier-Le Muids, à Conthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 156 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé sans droit de signature et avec 6 parts sociales de CHF 100.00];
Roddes, Xavier Fabian, ressortissant français, à Conthey, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 220 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Morges, associé et président des gérants avec signature collective à deux et avec 111 parts sociales de CHF 100.00].