Reports for Max Baumann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Max Baumann
Holdings
Newest SOGC notifications: Max Baumann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2231343, Commercial Registry Office Ticino, (501)
LG Image SA, finora in Zug, CHE-258.348.823, società anonima (FUSC no. 66 del 04.04.2014, Pubbl. 1435409).
Statuti originari:
12.03.2014.
Statuti modificati:
22.06.2015.
Nuova sede:
Comano.
Nuovo recapito:
Via Dangio 7, 6949 Comano.
Nuovo scopo:
Qualsiasi attività nel campo dell'amministrazioni dei marchi così come della consulenza nel campo delle comunicazioni e delle public relations. La società può intraprendere qualsiasi affare in campo commerciale, finanziario, mobiliare o immobiliare;
quest'ultimi fintanto che non sottostiano alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 16 dicembre 1983 (LAFE);
avere partecipazioni in altre società;
in generale intraprendere tutte le azioni, che hanno un rapporto diretto o indiretto, in Svizzera o all'estero con lo scopo sociale. La società può avere filiali o costituire succursali in Svizzera o all'estero..
Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, avvengono per lettera raccomandata, fax o email.
Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità della azioni nominative è limitata dallo statuto. Con dichiarazione del 24.01.2011 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [radiati: Gemäss Erklärung vom 24.1.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Persone dimissionarie e firme cancellate: Landry, Marco, da Courgenay, in Delémont, presidente del consiglio d'amministrazione, con firma collettiva a due;
Baumann, Max, da Schafisheim, in Hünenberg, membro del consiglio d'amministrazione, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Gut, Lara Giusy, da Mauensee, in Comano, amministratrice unica, con firma individuale.
Publication number: 2178273, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizer Sporthilfe, in Ittigen, CHE-105.910.631, Stiftung (SHAB Nr. 26 vom 09.02.2015, Publ. 1977615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Max, von Schafisheim, in Hünenberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Borter, Eliane, von Avry, in Pully, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnegg, Roger, von Meikirch, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amstutz, Thomas, von Sigriswil, in Rüschlikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schennach, Steve, von Zürich, in Arni AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1339829, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
LG Image SA, in Arth, CHE-258.348.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2011, Publ. 6473882).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coletti, Giordano, italienischer Staatsangehöriger, in Blonay, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landry, Marco, von Courgenay, in Delémont, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Max, von Schafisheim, in Hünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.