Reports for Mario Marco Baumann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Mario Marco Baumann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005322049, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
AEBI BAUMANN AG, in Oberwil (BL), CHE-424.252.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004682134).
Statutenänderung:
15.10.2021.
Firma neu:
Baumannagement AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Mario Marco, von Schafisheim, in Metzerlen-Mariastein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Allschwil];
Schmassmann, Benedikt, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Birsfelden];
Sommer, Sandra, österreichische Staatsangehörige, in Metzerlen-Mariastein, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Allschwil].
Publication number: HR02-1004931992, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
T4 Projekt- und Baumanagement GmbH, bisher in Aesch (BL), CHE-315.158.640, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, Publ. 3152409).
Statutenänderung:
30.06.2020.
Firma neu:
kautschitz + partner baumanagement gmbh.
Sitz neu:
Riehen.
Domizil neu:
Baselstr. 20, 4125 Riehen.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Hohestrasse 134, 4104 Oberwil BL].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Post, per Telefax oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi Honegger, Michel, von Seeberg, in Aesch BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Baumann, Mario Marco, von Schafisheim, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wunderlin, Ralf, von Zeiningen, in Zeiningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kautschitz, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 3703655, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
AEBI BAUMANN AG, in Oberwil (BL), CHE-424.252.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2017, Publ. 3410497).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Mario Marco, von Schafisheim, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schmassmann, Benedikt, von Basel, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sommer, Sandra, österreichische Staatsangehörige, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.