Reports for Andreas Anton Bauer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Anton Bauer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005637216, Commercial Registry Office Glarus
JC Development AG, in Glarus, CHE-174.825.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2022, Publ. 1005553201).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Andreas Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005553201, Commercial Registry Office Glarus
JC Development AG, in Glarus, CHE-174.825.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2022, Publ. 1005478595).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Andreas Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005516291, Commercial Registry Office Glarus
Pro Engineers AG (Pro Engineers SA) (Pro Engineers SA) (Pro Engineers Ltd), in Glarus, CHE-308.849.638, Bärengasse 1, 8750 Glarus, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.07.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen zum Digitalisieren von Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 06.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kurtova, Ksenia, russische Staatsangehörige, in Adliswil, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Bauer, Andreas Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift.