Reports for Dieter Franz Bartl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dieter Franz Bartl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005561221, Commercial Registry Office Zug, (170)
SwissExtract Pharma AG, in Baar, CHE-382.892.401, Lättichstrasse 6, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.09.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und den Handel mit Pharmaprodukten sowie mit Rohstoffen für die Herstellung von Pharmaprodukten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und lmmaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Sigrist, Dominique, von Meggen, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bartl, Dieter, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gebert Treuhand (CHE-107.424.608), in Wil (SG), Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005440777, Commercial Registry Office Zug, (170)
Berichtigung des im SHAB vom 28.03.2022, Meldungs Nr. 1'005'436'648, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 4'546 vom 23.03.2022 SwissExtract AG, in Baar, CHE-338.450.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436648).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartl, Dieter, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Bart, Dieter].
Publication number: HR02-1005331701, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
ASSEPRO Management AG, in Freienbach, CHE-103.550.941, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2021, Publ. 1005133035).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bartl, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Markus, von Entlebuch, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plotke, Jon Samuel, von Basel, in Churwalden, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leonhardt, Harald Enno, von Zumikon, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.