Reports for Thomas Barth
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Barth
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4496234, Commercial Registry Office Aargau, (400)
R+B engineering ag, in Baden, CH-400.9.023.675-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2004, S. 2, Publ. 2608408).
mit Hauptsitz in:
Brugg.
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Die Löschung der Personen erfolgt von Amtes wegen infolge Bereinigung des HR-Eintrages gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barth, Thomas, von Mülligen, in Würenlingen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Blaser, Hans, von Langnau im Emmental, in Oberengstringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schaub, Roland, von Andelfingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
R+B engineering ag, in Baden, Zürcherstrasse 64, 5400 Baden, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
R+B engineering ag.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Brugg.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
24.10.1995 [letzte Publikation am Hauptsitz: SHAB Nr. 82 vom 30.04.2002, S. 2].
Zweck Hauptsitz:
Betrieb eines Planungsbüros für Gebäudetechnik.
Eingetragene Personen:
Rütsche, Hansjörg, von Kirchberg SG, in Hausen AG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Blaser, Hans, von Langnau im Emmental, in Oetwil an der Limmat, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Barth, Thomas, von Mülligen, in Würenlingen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
L + W AG, in Hausen AG, elektrotechnische Anlagen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2001, S. 9318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauber, Cäsar, von Zermatt, in Hausen bei Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Barth, Thomas, von Mülligen, in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weichselbraun, Dieter, von Mülligen, in Mülligen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, André, von Winkel, in Oberrohrdorf, mit Einzelunterschrift.