Reports for Roger Dwight Barris
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roger Dwight Barris
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4416309, Commercial Registry Office Zug, (170)
Bonifazius Holding GmbH, in Zug, CHE-198.941.903, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2016, Publ. 3230219).
Statutenänderung:
16.05.2018.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.00 [bisher: CHF 80'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.05.2018 werden 600 eigene Stammanteile zu CHF 100.00, welche die Gesellschaft vorgängig von den Gesellschaftern erworben hat, vernichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barris, Roger Dwight, amerikanischer Staatsangehöriger, in Evergreen (US), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Weybridge (GB)];
Aumann, Frank Hans Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Voswinkel, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 3230219, Commercial Registry Office Zug, (170)
Bonifazius Holding GmbH, in Zug, CHE-198.941.903, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2580811).
Statutenänderung:
12.12.2016.
Stammkapital neu:
CHF 80'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barris, Roger Dwight, amerikanischer Staatsangehöriger, in Weybridge (GB), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Voswinkel, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Aumann, Frank Hans Stefan, genannt Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2075823, Commercial Registry Office Zug, (170)
Peakside Capital Advisors AG, in Zug, CHE-115.758.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, Publ. 1893915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barris, Roger Dwight, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schran, Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maziukiewicz, Karol, polnischer Staatsangehöriger, in Kleinbettingen (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].