Reports for Angelo Barrile
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Angelo Barrile
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006129923, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sexuelle Gesundheit Zürich SeGZ, in Zürich, CHE-103.897.563, Verein (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2023, Publ. 1005891737).
Statutenänderung:
20.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barrile, Angelo, von Pfungen, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denoth, Marco, von Valsot, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Braun, Doninique Laurent, von Basel, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten oder der Geschäftsführerin [bisher: in Zürich];
Abela Steuri, Irene Alma, von Würenlingen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tinguely, Sébastien, von Rechthalten, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kipping, Marion, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Vizepräsidenten oder der Geschäftsführerin [bisher: deutsche Staatsangehörige, in Zürich].
Publication number: HR02-1005253081, Commercial Registry Office Zurich, (20)
kispex Kinder-Spitex Kanton Zürich, in Zürich, CHE-105.500.256, Verein (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberhard, Ruth, von Fraubrunnen, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barrile, Angelo, von Pfungen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gianotti, Sabine, von Bregaglia, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bailer, Patrik, von Rüti (ZH), in Boppelsen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flury, Maria, von Jenaz, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005045942, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sexuelle Gesundheit Zürich SeGZ, in Zürich, CHE-103.897.563, Kanzleistrasse 80, 8004 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2020.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Aufklärung und Beratung der Bevölkerung im Allgemeinen und der betroffenen Menschen im Besonderen über Risiken, Prävention, Behandlung und Betreuung in Zusammenhang mit sexuell übertragbaren Infektionen STI (Sexually Transmitted Infections), inklusive HlV-lnfektionen und AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome, erworbene Immunschwächekrankheit);
die Unterstützung dieser Menschen durch Beratung sowie durch Vermittlung und allenfalls Leistung von Hilfe medizinischer, psychologischer, sozialer, materieller oder sonstiger Art;
die Förderung von Massnahmen, welche die Verbreitung von sexuell übertragbaren Infektionen STI inklusive HlV-lnfektionen und AIDS bekämpfen, und die Förderung des Verständnisses der Gesellschaft für die insbesondere von sexuell übertragbaren Infektionen STI, insbesondere HIV und AIDS betroffenen Menschen;
die Unterstützung von Organisationen, Gruppen und Personen, die im Rahmen des Zweckes des Vereins tätig sind. Insbesondere betätigt sich der Verein auch in den strategischen Geschäftsfeldern der Aids-Hilfe Schweiz, wie sie von deren Statuten festgehalten sind. Der Verein kann alle zur Erreichung seines Zweckes erforderlichen Handlungen vornehmen. Der Verein erbringt seine Leistungen grundsätzlich im Kanton Zürich. Soweit es der Erreichung des Zweckes dient, kann er auch ausserkantonal tätig sein. Der Verein kann mit allen im Bereich seines Zweckes tätigen Behörden, Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen, insbesondere mit dem Verein AIDS-Hilfe Schweiz, zusammenarbeiten.
Mittel:
Zuwendungen der öffentlichen Hand;
Jahresbeiträge der Mitglieder;
Spenden und sonstige Zuwendungen;
Erträge aus Veranstaltungen;
Erträge aus Aktivitäten wie dem Verkauf von Leistungen und Produkten;
Erträge aus dem Vereinsvermögen.
Eingetragene Personen:
Barrile, Angelo, von Pfungen, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hossli, Daniel, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gil Puente, Fabian, von Wattwil, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun, Doninique Laurent, von Basel, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Papini, Luca Stefano, von Baden, in Wettingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villa, Marina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiesmann, Barbara, von Neunforn, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Boenders, Francisca Maria, von Rapperswil-Jona, in Richterswil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidinter AG (CHE-371.385.459), in Zürich, Revisionsstelle;
Kipping, Marion, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.