Reports for Daniele Giovanni Bardini
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniele Giovanni Bardini
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005851623, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bottomline Technologies DACH AG, in Zürich, CHE-106.499.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005794211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bardini, Daniele Giovanni, von Chavannes-des-Bois, in Chavannes-de-Bogis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005730005, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 68 vom 06.04.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 14047 vom 03.04.2023 Bottomline Technologies DACH AG, in Zürich, CHE-106.499.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2023, Publ. 1005718640). [Bei der am 03.04.2023 unter TR-Nr. 14047 vorgenommenen und im SHAB-Nr. 68 vom 06.04.2023 pulizierten Eintragung wurde Bardini, Daniele, von Chavannes-des-Bois, in Chavannes-de-Bogis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien irrtümlich anstelle von Dharwar, Harpaul, britischer Staatsangehöriger, in Wokingham (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien gelöscht. Deshalb erfolgen nachträglich folgende Mutationen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dharwar, Harpaul, britischer Staatsangehöriger, in Wokingham (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bardini, Daniele Giovanni, von Chavannes-des-Bois, in Chavannes-de-Bogis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005718640, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bottomline Technologies DACH AG, in Zürich, CHE-106.499.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2022, Publ. 1005616783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bardini, Daniele, von Chavannes-des-Bois, in Chavannes-de-Bogis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auld, Philip James, britischer Staatsangehöriger, in Newbury (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harnisch, Jeffrey, amerikanischer Staatsangehöriger, in Hooksett (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stevenson, Timothy, amerikanischer Staatsangehöriger, in Newburyport (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.