Reports for Giovanni Barbarossa
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Giovanni Barbarossa
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006061894, Commercial Registry Office Zurich, (20)
II-VI Laser Enterprise GmbH, in Zürich, CHE-109.662.892, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2023, Publ. 1005771274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barbarossa, Giovanni, amerikanischer Staatsangehöriger, in Saratoga (CA/US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gulden, Karlheinz, von Zollikon, in Stäfa, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1120467, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Oclaro Switzerland GmbH, in Zürich, CH-020.3.026.265-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2013, Publ. 1109929).
Statutenänderung:
01.10.2013.
Firma neu:
II-VI Laser Enterprise GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(II-VI Laser Enterprise Sàrl) (II-VI Laser Enterprise LLC).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Verkauf von Halbleiterprodukten sowie anderen Bestandteilen und Anwendungen im Bereich der Telekommunikation und Industrie. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss der Geschäftsführung Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Im Weiteren kann die Gesellschaft für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewähren.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 04.11.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Nortel Networks Optical Components (Switzerland) GmbH, in Zürich, Anlagevermögen bestehend aus Maschinen, Laborgeräten, Ausrüstungen, Einrichtungen und Lagereinrichtungen sowie Inventar bestehend aus Rohstoffen, Halbfertig- und Fertigfabrikaten zum Preis von höchstens CHF 12'500'000.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barbarossa, Giovanni, amerikanischer Staatsangehöriger, in Saratoga (CA/US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Burkard, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Bonstetten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 1109929, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Oclaro Switzerland GmbH, in Zürich, CH-020.3.026.265-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2012, Publ. 6498538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oclaro Technology Limited (Company No. 2298887), in Caswell Towcester (UK), Gesellschafterin, mit 6250 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Turin, Jerry John, kanadischer Staatsangehöriger, in Scotts Valley (CA/US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
II-VI Holdings B.V. (Commercial Register No. 34139873), in Amsterdam (NL), Gesellschafterin, mit 6250 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meyer, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Stallikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Barbarossa, Giovanni, amerikanischer Staatsangehöriger, in Saratoga (CA/US), mit Einzelunterschrift;
Mattera, Vincent D., amerikanischer Staatsangehöriger, in Gibsonia (PA/US), mit Einzelunterschrift.