Reports for Daniel Balsiger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Balsiger
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Balsiger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5272230, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Wohngenossenschaft Im Vogelsang, in Basel, CH-270.5.000.264-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2006, S. 5, Publ. 3505622).
Statutenänderung:
08.05.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krüsi, Karl, von Gais, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, René, von Basel, in Basel, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balsiger, Daniel, von Belp, in Basel, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trachsel, Christian, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuber, Richard, von Mund, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blösch, Christian, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Roman, von Lengnau AG, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
WG-Treuhand AG (CH-270.3.013.963-2), in Basel, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Wohngenossenschaft Im Vogelsang, in Basel, Genossenschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.1999, S. 5386).
Statutenänderung:
1.12.1999. [Publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma, René, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Antoinette, von Reiden, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balsiger, Daniel, von Belp, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Obrist, Joseph, von Sulz AG, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.