Reports for Tobias Bally
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Tobias Bally
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005733543, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Architekturbureau Thomas Bally AG, in Basel, CHE-102.282.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814745).
Statutenänderung:
11.04.2023.
Firma neu:
Bally Verwaltungen AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Bewirtschaftung von Immobilien sowie die Beratung und die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen auf dem Immobiliensektor. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und Übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und Uebernahme: Aktiven von CHF. 1'435'071.08 und Passiven von CHF. 1'348'772.92 von Thomas Bally, dipl Architekt ETH SIA, in Basel, zum Preis von 104'298.16, wovon CHF. 100'000.- an das Grundkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bally, Tobias, von Schönenwerd, Rohr SO und Basel, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Purek, Tanja, von Basel, in Oberwil (BL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2728412, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Architekturbureau Thomas Bally AG, in Basel, CH-270.3.000.297-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.1992, S. 5523).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bally, Tobias, von Schönenwerd, Rohr SO und Basel, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Bally Immobilien AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.1994, S. 1920).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bally, Tobias, von Schönenwerd, Rohr SO und Basel, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, ohne eingetragene Funktion];
Bally, Matthias, von Basel, in Rapperswil SG, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bally, Rolf, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Bally, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bally, Markus, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Bally, Andres, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bally, Veronika, von Basel, in Basel, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.