Reports for Guy Bajard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Guy Bajard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2655527, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Voilà Allschwil AG, in Allschwil, CHE-106.112.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, Publ. 1868835).
Firma neu:
Voilà Allschwil AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.02.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bajard, Guy, von Nebikon, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1868835, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Voilà Allschwil AG, in Allschwil, CHE-106.112.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2010, S. 6, Publ. 5856188).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bajard-Jöri, Doris, von Nebikon, in Allschwil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bajard, Marc, von Nebikon, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bajard, Guy, von Nebikon, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Beyeler Audit (CHE-114.735.226), in Bubendorf, Revisionsstelle [bisher: Beyeler Audit (CH-280.1.012.551-2)].
Publication number: 5856188, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Voilà Allschwil AG, in Allschwil, CH-280.3.918.792-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2010, S. 6, Publ. 5619296).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bajard, Guy, von Nebikon, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor];
Bajard-Jöri, Doris, von Nebikon, in Allschwil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Bajard, Marc, von Nebikon, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.