Reports for Dr. Astrid Bagot
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Astrid Bagot
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005510924, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Uroviva AG, in Bülach, CHE-144.948.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bagot, Dr. Astrid, von Zürich, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Raphael, von Zürich, in Arni (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005500305, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Uropoint AG, in Thalwil, CHE-151.126.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224381).
Statutenänderung:
13.06.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 180'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 180'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Aktien neu:
180 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 120 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bagot, Dr. Astrid, von Zürich, in Uitikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Pohle, Dr. Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Putman, Dr. Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005356373, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Charles und Margrit Eichenberger - Stiftung, in Ingenbohl, CHE-464.893.521, c/o Charles und Margrit Eichenberger, Bahnhofstrasse 15, 6440 Brunnen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
17.11.2021.
Zweck:
Die Stiftung verfolgt folgenden Zweck: a) Unterstützung von Bergbauern. Sie leistet finanzielle Beiträge an schweizerische Bergbauern in den Innerschweizer Kantonen Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Glarus für Bauten, Infrastrukturen, Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen;
b) Unterstützung von Bedürftigen und Kranken/Invaliden. Sie leistet Unterstützungszahlungen an gesundheitlich geschädigte, armengenössige oder wenig begüterte Schweizer/innen in der Schweiz, sowohl für Lebensunterhalt als auch für ärztliche oder anderweitige Behandlung, für Medikamente, medizinische und orthopädische Hilfsmittel, Rollatoren und anderweitige Bedürfnisse;
c) Unterstützung von Projekten betreffend Natur und Umweltschutz in den Innerschweizer Kantonen wie lit. a) oben sowie Luzern, Aargau und Zürich d) Unterstützung und Realisierung von steuerbefreiten Gesundheits- und Alterseinrichtungen. Sie leistet finanzielle Beiträge an steuerbefreite Gesundheits-, Kranken-, Pflege- und Alterseinrichtungen, sie beteiligt sich an solchen oder realisiert solche. e) Die Leistungen werden in einem Reglement näher umschrieben und zeitlich sowie betraglich limitiert. Die Stiftung kann sich im Rahmen ihrer Zweckverfolgung an anderen Unternehmungen beteiligen sowie weitere Stiftungen errichten, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, vermieten, belasten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Stiftung mit sich bringen kann.
Aufsichtsbehörde:
pendent. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Eichenberger, Charles Eduard, von Landiswil, in Ingenbohl, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Eichenberger, Margrit, von Landiswil, in Ingenbohl, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Bagot, Astrid, von Zürich, in Uitikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin;
Hagenbuch, Thomas, von Oberlunkhofen, in Oberlunkhofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin;
Budliger Treuhand AG (CHE-103.622.262), in Zürich, Revisionsstelle.