Reports for Marcel Baggenstos
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marcel Baggenstos
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004783663, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Volg Konsumwaren AG, in Winterthur, CHE-105.854.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2019, Publ. 1004717429).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baggenstos, Marcel, von Gersau, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenacher, David Josef, von Hasle (LU), in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oetwil an der Limmat];
Schürer, Oliver, von Zürich, in Embrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Opfikon];
Da Mota Martins, Mario, portugiesischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gisler, Kaspar, von Bürglen (UR), in Matzingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5947292, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Volg Konsumwaren AG, in Winterthur, CH-020.3.928.024-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2010, S. 26, Publ. 5585792).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freitag, Kurt, von Walenstadt, in Walenstadt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beugger, Alex, von Oberhallau, in Dättlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Kurt, von Schüpfheim, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Marcel, von Gersau, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenring, Andreas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühne, Karl, von Benken SG, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmüller, Roger, von Vechigen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pro Gastro AG, bisher in Stäfa, Führen von gastronomischen Betrieben, Handel mit Weinen und Lebensmitteln, Aktiengesellschaft, (SHAB Nr.97 vom 21.05.1993, S.2585).
Statutenänderung:
6.12.1996.
Sitz neu:
Hombrechtikon.
Domizil neu:
Im Zentrum 14, 8634 Hombrechtikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Claude, von Gersau, in Hombrechtikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Männedorf];
Baggenstos, Marcel, von Gersau, in Kyburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Rapperswil SG].