Reports for Peter Bärtschi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Bärtschi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006132111, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Herbligen-Brenzikofen, Genossenschaft, in Brenzikofen, CHE-107.195.483, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2024, Publ. 1006029945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwahlen-Fluri, Edith, von Matten bei Interlaken, in Herbligen, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschanz, Hans Peter, von Oppligen, in Brenzikofen, Mitglied der Verwaltung, Verwalter, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschi, Peter, von Sumiswald, in Herbligen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Karin, von Auswil, in Brenzikofen, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walthert, Jonas, von Oberdiessbach, in Aeschlen b. Oberdiessbach (Oberdiessbach), Mitglied der Verwaltung, Kassier, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Urs, von Herbligen, in Herbligen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005608592, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Herbligen-Brenzikofen, Genossenschaft, in Brenzikofen, CHE-107.195.483, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2014, S.0, Publ. 1600051).
Domizil neu:
Stationsstrasse 3, 3671 Brenzikofen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lohri, Christian, von Konolfingen, in Brenzikofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Martin, von Lauperswil, in Brenzikofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, René, von Freimettigen, in Herbligen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Moser, Rene, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Tschanz, Markus, von Oppligen, in Brenzikofen, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zwahlen-Fluri, Edith, von Matten bei Interlaken, in Herbligen, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschanz, Hans Peter, von Oppligen, in Brenzikofen, Mitglied der Verwaltung, Verwalter, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Verwalter und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bärtschi, Peter, von Sumiswald, in Herbligen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gerber, Verena, von Schangnau, in Brenzikofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2129567, Commercial Registry Office Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Herbligen, in Herbligen, CHE-102.459.172, Genossenschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2005, S. 3, Publ. 2750956).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Herbligen in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Peter Bärtschi, Dorfstrasse 2, 3671 Herbligen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Die persönlche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.].Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.04.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller, Rudolf, von Worb, in Herbligen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Andreas, von Kirchlindach, in Heimberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Peter, von Sumiswald, in Herbligen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].