Reports for Dr. Wolfgang Bäcker
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Wolfgang Bäcker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006081320, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bayer Pensionskasse Schweiz, in Zürich, CHE-109.714.218, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2024, Publ. 1006018402).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bäcker, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Breisach (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005903453, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohlfahrtsstiftung der Bayer (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-109.714.224, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2023, Publ. 1005847455).
Name neu:
Wohlfahrtsstiftung der Bayer (Schweiz) AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 10.10.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisi, Michel, von Niedergösgen, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bäcker, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Breisach am Rhein (DE), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Windhäuser, Yves, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004854330, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
ARA Rhein AG, in Pratteln, CHE-109.340.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2019, Publ. 1004568786).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bäcker, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Breisach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gramberg, Dr. Dieter, von Sissach, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Severin, von Wiliberg, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Staufen im Breisgau (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Pascal, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiefer, Roger, französischer Staatsangehöriger, in Champagney (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.