Reports for Remo Badertscher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Remo Badertscher
Holdings
Newest SOGC notifications: Remo Badertscher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005819935, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
FENTHUM (Schweiz) AG, in Wollerau, CHE-403.383.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005223092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernard, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valsangiacomo, Arnoldo Carlo Leone, von Castel San Pietro, in Lugano, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badertscher, Remo, von Lauperswil, in Rapperswil-Jona, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienert, Markus Josef, von Einsiedeln, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005223092, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
FENTHUM (Schweiz) AG, in Wollerau, CHE-403.383.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004537084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badertscher, Remo, von Lauperswil, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienert, Markus Josef, von Einsiedeln, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004537084, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
fundzoom ag, in Freienbach, CHE-403.383.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, Publ. 3483977).
Statutenänderung:
19.12.2018.
Firma neu:
FENTHUM (Schweiz) AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(FENTHUM (Switzerland) Limited) (FENTHUM (Suisse) SA) (FENTHUM (Svizzera) SA).
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Sihleggstrasse 17, 8832 Wollerau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernard, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valsangiacomo, Arnoldo Carlo Leone, von Castel San Pietro, in Lugano, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Badertscher, Remo, von Lauperswil, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lienert, Markus Josef, von Einsiedeln, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].