Reports for Marcel Bachofen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marcel Bachofen
Holdings
Newest SOGC notifications: Marcel Bachofen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005945289, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Care Medical Swiss AG, bisher in Freienbach, CHE-380.886.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 29.03.2016, Publ. 2745455).
Statutenänderung:
09.01.2024.
Sitz neu:
Benken (SG).
Domizil neu:
Unterhaldenstrasse 26, 8717 Benken SG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demir, Abdullah, von Buchs ZH, in Opfikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofen, Marcel, von Uetikon am See, in Benken SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2525921, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
TransMedical GmbH, in Freienbach, CHE-102.030.076, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2015, Publ. 2184291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calabresi, Sergio Marino, von Zollikon, in Sattel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofen, Marcel, von Uetikon am See, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2184291, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
TransMedical GmbH, in Freienbach, CHE-102.030.076, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1208707).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofen, Marcel, von Uetikon am See, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Trewitax Zürich AG (CHE-109.047.735), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Trewitax Zürich AG (CH-020.3.024.608-2)];
Calabresi, Sergio Marino, von Zollikon, in Sattel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.