Reports for Urs Willi Bachmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Willi Bachmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005074762, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gedes Consulting AG, in Kriens, CHE-115.485.090, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2017, Publ. 3630427).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Alfred genannt Fredy, von Schwarzenberg und Malters, in Hildisrieden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Urs Willi, genannt Urs, von Sempach, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5950996, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Sempach-Stadt, in Sempach, CH-100.5.008.449-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2006, S. 9, Publ. 3556162).
Statutenänderung:
22.11.2010.
Domizil neu:
c/o Hans Frey, Innerschibler, 6204 Sempach.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 28.10.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Heidi, von Sempach, in Sempach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten und Kassier, dem Aktuar oder dem Geschäftsführer;
Schürmann, Fritz, von Sempach, in Sempach, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüthrich, Bruno, von Trub, in Sempach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Markus, von Neuenkirch und Altdorf UR, in Neuenkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Frey, Hans, 1961, von Sempach, in Sempach, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin];
Bachmann, Urs, von Sempach, in Sempach, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin].
Publication number: 2574740, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Sempach-Stadt, in Sempach, CH-100.5.008.449-9, Wahrung und Förderung der milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2002, S. 7, Publ. 583054).
Domizil neu:
c/o Heidi Frey, Gallee, 6204 Sempach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Hans, von Sempach, in Sempach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder dem Kassier;
Amrein, Josef, von Gunzwil, in Sempach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder dem Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Heidi, von Sempach, in Sempach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten und Kassier, dem Aktuar oder dem Geschäftsführer [bisher: Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Frey, Hans, 1961, von Sempach, in Sempach, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Bachmann, Urs, von Sempach, in Sempach, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin;
Müller, Markus, von Neuenkirch und Altdorf UR, in Neuenkirch, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schürmann, Fritz, von Sempach, in Sempach, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüthrich, Bruno, von Trub, in Sempach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin.