Reports for Peter Hans Bachmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Hans Bachmann
Newest SOGC notifications: Peter Hans Bachmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006111023, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Konsolen AG, in Ziefen, CHE-101.162.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2023, Publ. 1005688127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Peter, von Basel, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgin, Astrid Maria, von Pratteln, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Simon, von Hasle bei Burgdorf, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Christoph, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Lupsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006021436, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
REWAX GmbH, in Ziefen, CHE-110.201.351, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2015, S.0, Publ. 2407991).
Statutenänderung:
11.04.2024.
Firma neu:
REWAX GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Pfeffingen.
Domizil neu:
c/o Peter Bachmann, Schollenackerweg 11, 4148 Pfeffingen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.04.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wachs, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Bachmann, Peter, von Basel und Amsoldingen, in Pfeffingen, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1004992428, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Adal Fin GmbH, in Ziefen, CHE-188.489.356, c/o Alyos-Technology AG, Hauptstrasse 30, 4417 Ziefen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.09.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Handel, Beratungen und Schulungen im Bereich Innenausbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Gesellschaftern, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Gesellschaftern, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 14.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Riff, Alain Albert, französischer Staatsangehöriger, in Bollwiller (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bachmann, Peter Hans, von Basel, in Pfeffingen, mit Einzelunterschrift.