Reports for Daniel Bachmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Bachmann
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Bachmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005895407, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Swiss Cloud Workplace GmbH, in Lachen, CHE-257.443.353, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2021, Publ. 1005263435).
Statutenänderung:
22.11.2023.
Firma neu:
virtualpc GmbH. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diso AG (CHE-104.014.591), in Bern, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meienberg, Daniel, von Neuheim, in Bolligen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
UCSP Schweiz AG (CHE-421.239.247), in Lachen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bachmann, Daniel, von Wollerau, in Einsiedeln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kägi, Kaspar, von Rüti (ZH), in Feusisberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005064525, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
beachplus.ch ag, in Einsiedeln, CHE-112.856.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, S.0, Publ. 2545447).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Martin, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Daniel, von Wollerau, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iten, Michael, von Oberägeri, in Einsiedeln, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004558556, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
BWI AG, in Feusisberg, CHE-114.640.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1575947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Daniel, von Wollerau, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieser, Stefan, von Teufen (AR), in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.