Reports for Gerhard Bach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gerhard Bach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3361223, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Walter Mäder AG, in Killwangen, CHE-105.943.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, Publ. 3323383).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bach, Gerhard, von Eschenz, in La Rippe, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Le Guern, Jean, von Genève, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3323381, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Imerit AG, in Killwangen, CHE-103.930.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6988122).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bach, Gerhard, von Eschenz, in Rippe,La, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1618831, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Adisa Service und Entwicklungs AG, in Killwangen, CHE-107.922.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2014, Publ. 1337035).
Statutenänderung:
27.06.2014.
Firma neu:
AS Adormata AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bouée, Vincent Georges, französischer Staatsangehöriger, in Boulogne (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bach, Gerhard, von Eschenz, in La Rippe, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Le Guern, Jean, von Genf, in Chêne-Bougeries, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romolini, Ugo, italienischer Staatsangehöriger, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fislisbach, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hintze, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muntwyler, Lorenz, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.