Reports for Serkan Ayas
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Serkan Ayas
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005767980, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
A+ Capital GmbH, in Wollerau, CHE-114.451.734, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2023, Publ. 1005735498).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AYAS AG (CHE-424.986.381), in Wollerau, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ayas, Serkan, von Steckborn, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MUNTAZAR AG (CHE-184.219.697), in Oberrieden, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Al Mousawi, Muntadher, irakischer Staatsangehöriger, in Wettswil am Albis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dübendorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005651628, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
nexolar ag, in Wollerau, CHE-257.272.703, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005529047).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ayas, Serkan, von Steckborn, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005627817, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Wohnparadies Gawohn AG, bisher in Glarus Nord, CHE-101.890.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2020, Publ. 1004854178).
Statutenänderung:
30.11.2022.
Firma neu:
AYAS Capital AG.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Bächerstrasse 63, 8806 Bäch SZ.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Projektierung, Planung und Realisierung von Neu- und Umbauprojekten aller Art in der Schweiz und im Ausland sowie alle dazugehörigen Tätigkeiten, Bewirtschaftung, Vermietung und Vermittlung von Liegenschaften, Erstellen von Neu- und Umbauten als Total- oder Generalunternehmung auf eigene oder auf Rechnung Dritter, Dienstleistungen in den Bereichen Bauherrenberatung, Bautreuhand, Schätzungen und Finanzierungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marotta, Pasquale Giuseppe, von Buchrain, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Nock, Deborah Laila, von Buchrain, in Wagen (Rapperswil-Jona), Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ayas, Serkan, von Steckborn, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.