Reports for Gian-Andrea Makoto Attenhofer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gian-Andrea Makoto Attenhofer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4382937, Commercial Registry Office Zug, (170)
CHISPA AG, in Baar, CHE-345.966.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2017, Publ. 3954837).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidle, Markus, von Cham, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attenhofer, Gian-Andrea Makoto, von Bad Zurzach, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3954837, Commercial Registry Office Zug, (170)
CHISPA Productions Switzerland AG, bisher in Stallikon, CHE-345.966.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, Publ. 1953159).
Statutenänderung:
07.12.2017.
Firma neu:
CHISPA AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CHISPA Ltd.).
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Haldenstrasse 1, 6340 Baar.
Zweck neu:
Eigenproduktion und Co-Produktion von Filmen, Erbringung von Dienstleistungen in der Filmbranche und im Bereich Informatik und IT-Support sowie Handel mit Software und Hardware;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Semadeni, Andrea Reto, von Poschiavo, in Landquart, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attenhofer, Gian-Andrea Makoto, von Bad Zurzach, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1953159, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CHISPA Productions Switzerland AG, in Stallikon, CHE-345.966.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, Publ. 1758787).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidle, Markus, von Cham, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Attenhofer, Gian-Andrea Makoto, von Bad Zurzach, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Semadeni, Andrea Reto, von Poschiavo, in Landquart, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].