Reports for Christian Arroyo Leupp
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christian Arroyo Leupp
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004507701, Commercial Registry Office Zug, (170)
Tlako AG, in Zug, CHE-264.086.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2016, Publ. 3005453).
Domizil neu:
c/o Wadsack Zug AG, Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arroyo Leupp, Christian, von Kleinandelfingen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bernaldo De Quiros Gonzalez Pacheco, Federico, spanischer Staatsangehöriger, in Mexico City (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fernandez Carbajal, José Antonio Vicente, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masson, Stéphane, von Ecublens (VD), in Ecublens (VD), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3005453, Commercial Registry Office Zug, (170)
Tlako AG(Tlako SA) (Tlako Ltd.), in Zug, CHE-264.086.525, c/o Christian Arroyo Leupp, Unter Altstadt 3, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.07.2016, 08.08.2016, 10.08.2016.
Zweck:
Betrieb von Restaurants und von Catering- und Einzelhandeltätigkeiten, insbesondere Betrieb von Restaurants oder Verkaufsstellen mit mexikanischen Speisen und Nahrungsmitteln in der Schweiz und im Ausland, sowie auch Errichtung und Verwaltung eines Netzwerkes von Franchisebetrieben;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Arroyo Leupp, Christian, von Kleinandelfingen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bernaldo De Quiros Gonzalez Pacheco, Federico, spanischer Staatsangehöriger, in Mexico City (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fernandez Carbajal, José Antonio Vicente, mexikanischer Staatsangehöriger, in Monterrey (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KBT Revisions AG, Zweigniederlassung Baar (CHE-365.026.377), in Baar, Revisionsstelle.